STRUCTURAL GENOMICS CONSORTIUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enabling the future therapeutic relief of human suffering through genome-scale structural chemistry research. The Charity aims to provide open access to research in structural genomics, structural chemistry and computational chemistry as it relates to the improvement of human health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Japan
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Y Swistir
Llywodraethu
- 29 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANKE MUELLER-FAHRNOW | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||
Dr Kallol Ray | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Dr Judith Guenther | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Feng BI | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Dr Oliver Kramer | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Sujata Sharma | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dr James Kiefer | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
DR Dafydd Owen | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91m | £10.33m | £4.75m | £0 | £14.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.52m | £8.53m | £3.59m | £4.00m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.91m | £10.33m | £4.75m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.52m | £8.53m | £3.59m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £137.00k | £1.64m | £108.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.44m | £6.89m | £2.43m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 27TH MARCH 2003, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5TH JULY 2007.
Gwrthrychau elusennol
1. TO AID THE RELIEF OF HUMAN SUFFERING AND THE CURE OF HUMAN ILLNESS BY ENGAGING IN, ENCOURAGING AND SUPPORTING RESEARCH INTO MATTERS RELATING TO THE CAUSATION, PREVENTION, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ILLNESS AND DISEASE AND THE USE AND PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND 2. TO ADVANCE AND PROMOTE KNOWLEDGE AND EDUCATION BY ENGAGING IN, ENCOURAGING AND SUPPORTING RESEARCH INTO NOVEL PROTEIN STRUCTURES OF THERAPEUTIC INTEREST TO HUMAN HEALTH AND BY PUBLISHING THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gibbs Building
215 Euston Road
London
NW1 2BE
- Ffôn:
- 416-946-0960
- E-bost:
- max.morgan@thesgc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window