Hanes ariannol TRAX

Rhif yr elusen: 1099542
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £10.28k £7.20k £8.72k £1.30k £1.20k
Cyfanswm gwariant £16.59k £3.84k £6.89k £1.30k £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A