Hanes ariannol Refugee Support Group
Rhif yr elusen: 1098058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £332.16k | £376.74k | £446.98k | £563.62k | £570.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.07k | £340.13k | £338.54k | £503.63k | £628.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £148.22k | £216.16k | £115.90k | £238.99k | £248.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.00k | £27.56k | £107.97k | £24.00k | £64.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £310.00k | £263.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £3.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £12.00k | £303.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £5.84k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £471.62k | £593.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £31.00k | £35.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.62k | £5.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.