FREE@LAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing support and opportunities for local people to improve their standards of living and reach their full potential. This includes youth work, teenage pregnancy and sexual health, dad's support, debt & benefit advice, outdoor activities, multi-media and career support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Tsang | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Ayyab Cockburn | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Prof. Elaine Limond | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Dr Rashida Sharif | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|||||
Naomi Spencer | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
John Moore | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
RUBINA DARR | Ymddiriedolwr | 23 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.37k | £386.61k | £530.25k | £461.85k | £434.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.26k | £363.40k | £502.28k | £481.90k | £466.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £62.11k | £93.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £388.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £141.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £22 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £390.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £112.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 04 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18 NOVEMBER 2003 as amended on 23 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE COMPANY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: (A) PROMOTE, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF EACH AREA OR REGION IN WHICH THE COMPANY OPERATES WITHOUT DISTINCTION ON GROUNDS OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, SKILLS AND WELL-BEING (BOTH PHYSICAL AND MENTAL) AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; (B) ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE, WHERE COMMUNITY CENTRE MAY MEAN ONE OF A SERIES OF BUILDINGS, IN EACH OF THE AREAS OR REGIONS IN WHICH THE COMPANY OPERATES AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OF OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; (C) ESTABLISH AND OPERATE A BUSINESS ORIENTATED SOCIAL ENTERPRISE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS REFERRED TO IN ARTICLE 2.1(A), WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OF OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; AND (D) CARRY OUT ANY OTHER ACTIVITY FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS REFERRED TO IN ARTICLE 2.1(A). 2.2 THE COMPANY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN. 2.3 NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE COMPANY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH ANY STATUTORY PROVISION REGARDING THE MEANING OF THE WORD "CHARITABLE" OR THE WORDS "CHARITABLE PURPOSES" IN FORCE IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 Nechells Park Road
Nechells
BIRMINGHAM
B7 5PR
- Ffôn:
- 01213275959
- E-bost:
- info@freeatlast.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window