GURU RAM DAS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The GRDP serves the community through delivering a range of services to people & groups who are disadvantaged whatever their faith or background. The charity works with beneficiaries to share how to live happily and healthily in mind, body & spirit. This includes the practice of Kundalini Yoga & meditation, the provision of holistic healthcare, developing an attitude of service towards others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Dorset
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Piva | Cadeirydd | 09 February 2020 |
|
|
||||
Jagdeep Kaley | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Harsha Moore | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Oliver Maria Mayrock | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.44k | £16.84k | £7.15k | £10.99k | £14.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.53k | £21.14k | £12.74k | £16.40k | £18.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/02/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/05/2011
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO SHARE AND ADVANCE, FOR PUBLIC BENEFIT, A PRACTICAL SPIRITUAL LIFESTYLE INCLUDING KUNDALINI YOGA, MEDITATION, HOLISTIC HEALTHCARE AND COUNSELLING TO SUPPORT AND IMPROVE THE MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL WELL BEING OF THE COMMUNITY; 3.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN DHARMIC (GOOD, HEALTHY AND BALANCED)LIFESTYLE BASED ON THE HIGHEST STANDARDS OF PERSONAL CONDUCT AND SERVICE TO OTHERS, SO INDIVIDUALS MAY EMPOWER THEMSELVES AND INSPIRE OTHERS TO PARTICIPATE IN THEIR COMMUNITIES AND LEAD FULFILLING LIVES; 3.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH IMPROVING OPPORTUNITIES FOR LEARNING ABOUT SIKH DHARMA, STRENGTHENING RELATIONS WITH THE SIKH COMMUNITY THROUGH INTER FAITH WORK, SUPPORTING SHARED SPACES FOR EXCHANGE AND SOCIAL INTERACTION AND ENCOURAGING HARMONY ACROSS COMMUNITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Kings Road
SLOUGH
SL1 2PS
- Ffôn:
- 07460990932
- E-bost:
- info@grdp.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window