Hanes ariannol BRENTWOOD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1098171
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.98k | £175.59k | £178.50k | £178.48k | £151.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.07k | £175.80k | £158.10k | £158.06k | £134.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.43k | £59.00k | £59.00k | £0 | £59.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £8.58k | £0 | £67.60k | £8.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.