Hanes ariannol OPTIONS WELLBEING TRUST
Rhif yr elusen: 1100782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.32k | £284.46k | £402.53k | £88.63k | £265.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.47k | £248.87k | £430.49k | £212.33k | £362.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.96k | £8.78k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.