ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF LICHFIELD CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1102791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd Janet Elizabeth McFarlane | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jane Lesley McKinven | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Roderick Shaw | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Peter Richard Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Craddock | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Mark Hope-Urwin | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Kay Yvonne Martin | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Peter John Harris | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
NEIL PLATTS | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
SANDRA COTTRELL | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
NAOMI JOYCE PROVOST | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
John Maxwell-Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|||||
Christopher John Spruce | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.