Hanes ariannol HARRY EDWARDS HEALING SANCTUARY LIMITED

Rhif yr elusen: 1098712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £553.25k £445.93k £439.27k £359.04k £396.00k
Cyfanswm gwariant £584.00k £626.94k £651.21k £721.26k £733.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £338.93k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.48k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £29.37k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £93.56k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £84.91k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £226.04k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £494.67k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £89.33k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £39.43k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A