HARRY EDWARDS HEALING SANCTUARY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote public health by the provision and the promotion of spiritual healing for the benefit of the public by educating and training spiritual healers and by ensuring proper standards in the practice of spiritual healing
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Arthur Moore | Cadeirydd | 10 March 2020 |
|
|
||||
Lisa Alexandra Jeffrey | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Emma Brewer | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Stuart Morris | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Kim Pilkington | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Gary Arthur Cheetham | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Richard James Stuttle | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.25k | £445.93k | £439.27k | £359.04k | £396.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £584.00k | £626.94k | £651.21k | £721.26k | £733.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £338.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £84.91k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £226.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89.33k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.43k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 110 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE PUBLIC HEALTH BY THE PROVISION AND THE PROMOTION OF SPIRITUAL HEALING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY EDUCATING AND TRAINING HEALERS AND BY ENSURING PROPER STANDARDS IN THE PRACTICE OF SPIRITUAL HEALING
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURROWS LEA
HOOK LANE
SHERE
GUILDFORD
GU5 9QQ
- Ffôn:
- 01483 205627
- E-bost:
- info@burrowslea.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window