THE ST ALBANS MARTIN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The care and treatment of persons in need who are homeless or by reason of adverse circumstances are in need of help in acquiring a settled way of life through the establishment of hostels and residential accommodation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI'I HEITHRIO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2004 | 31/05/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.23k | £80.92k | £178.55k | £146.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.06k | £83.23k | £153.26k | £196.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 31 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 31 Awst 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 23 Ionawr 2008 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 15 Tachwedd 2007 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2005 | 14 Chwefror 2008 | 685 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2005 | 05 Gorffennaf 2006 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2004 | 31 Hydref 2005 | 214 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2004 | 12 Medi 2005 | 165 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 MAY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO SEE TO THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS IN NEED WHO ARE HOMELESS OR WHO BY REASON OF ADVERSE CIRCUMSTANCES ARE IN NEED OF HELP IN ACQUIRING A SETTLED WAY OF LIFE THROUGH THE ESTABLISHMENT OF HOSTELS AND RESIDENTIAL ACCOMMODATION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE ST ALBANS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window