DICKORY DOCK NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES GOOD QUALITY, FLEXIBLE CHILDCARE AND EDUCATION FOR PRE-SCHOOL CHILDREN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £387,269 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Gweithwyr
2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 13 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HUNT | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|
||||
RICHARD GILL | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £404.52k | £412.36k | £402.25k | £458.38k | £571.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.60k | £380.13k | £432.12k | £414.66k | £495.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.02k | £27.77k | £8.15k | £19.69k | £387.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £181.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £495.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £181.92k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £585 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: A. OFFERING APPROPRIATE PLAY FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN REGARDLESS OF RACE, CULTURE, RELIGION OR MEANS B. ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS C. INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIM OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE SHEFFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 MARGETSON CRESCENT
PARSON CROSS
SHEFFIELD
SOUTH YORKSHIRE
S5 9NB
- Ffôn:
- 07847221969
- E-bost:
- dickorydocknursery@gmail.com
- Gwefan:
-
dickorydocknursery.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window