Hanes ariannol COUNCIL FOR WORLD MISSION (UK)
Rhif yr elusen: 1097842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £3.52m | £3.63m | £4.09m | £3.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.50m | £9.73m | £5.70m | £6.41m | £6.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.91k | £114.29k | £96.72k | £98.61k | £76.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.06m | £3.40m | £3.53m | £3.99m | £3.57m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.45k | £32.47k | £18 | £5.82k | £1.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.41m | £8.48m | £4.46m | £4.47m | £5.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £1.26m | £1.24m | £1.94m | £1.55m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.44k | £26.83k | £35.61k | £23.35k | £29.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.09m | £8.08m | £4.06m | £3.90m | £4.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.09m | £1.26m | £1.24m | £1.94m | £1.55m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.