AID TO THE CHURCH IN NEED (UNITED KINGDOM)

Rhif yr elusen: 1097984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the Christian religion by supporting and promoting the Church, especially in countries where Christians are suffering persecution or discrimination and to further the other charitable work of the Church by providing practical assistance and pastoral care for persons in need, especially those who are living in, or are refugees, from such countries.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Albania
  • Angola
  • Ariannin
  • Armenia
  • Bangladesh
  • Belarws
  • Benin
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Camerwn
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Croatia
  • De Affrica
  • Ecwador
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Fiet-nam
  • Gabon
  • Georgia
  • Ghana
  • Guatemala
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Haiti
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Israel
  • Jamaica
  • Kazakstan
  • Libanus
  • Liberia
  • Lithwania
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritius
  • Moldofa
  • Moroco
  • Mosambic
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • São Tomé A Príncipe
  • Senegal
  • Serbia
  • Sierra Leone
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Sri Lanka
  • Syria
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Togo
  • Tomor-leste
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Uzbekistan
  • Wrwgwâi
  • Yr Aifft
  • Y Swdan
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 234264 DAUGHTERS OF OUR LADY OF THE SACRED HEART
  • 12 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • AID TO THE CHURCH IN NEED (UK) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TIMOTHY CHURCH FCA Cadeirydd 31 January 2017
Dim ar gofnod
Tara Lajumoke Ymddiriedolwr 13 February 2024
ELIZABETH'S SMILE UK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Justin MACIEJEWSKI Ymddiriedolwr 22 October 2019
Dim ar gofnod
Pauline Stuart Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
Patrick Anthony Francis Heren Ymddiriedolwr 23 October 2018
Dim ar gofnod
John Marsden Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
PHILIPP HABSBURG-LOTHRINGEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.29m £11.30m £10.25m £12.15m £12.96m
Cyfanswm gwariant £11.35m £9.77m £12.02m £10.71m £12.06m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £79.29k £5.17k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.89m £10.93m £9.84m £11.80m £12.59m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £394.09k £369.78k £411.48k £353.52k £365.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £2.40m £3.08m £1.81m £3.72m £5.18m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £10.24m £8.63m £10.88m £9.40m £10.64m
Gwariant - Ar godi arian £1.11m £1.13m £1.14m £1.31m £1.42m
Gwariant - Llywodraethu £48.32k £39.84k £34.51k £39.84k £43.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £8.83m £7.33m £9.60m £7.86m £8.95m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.05m £1.06m £1.05m £1.03m £985.60k
Buddsoddiadau tymor hir £21.10k £23.39k £30.90k £36.70k £0
Cyfanswm asedau £2.44m £3.92m £2.16m £3.67m £4.69m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £239.51k £198.71k £202.33k £252.68k £288.40k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12-14 BENHILL AVENUE
SUTTON
SURREY
SM1 4DA
Ffôn:
02086428668
E-bost:
acn@acnuk.org