SAINT PANCRAS CHURCH CHARITIES

Rhif yr elusen: 1100185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

to benefit the poor of the Prish to contribute to the upkeep and repair of the fabric and charitable work of Saint Pancras Parish Church and Church House to contribute to the maintenance and purposes of a Sunday School at Saint Pancras Church to contribute to the maintenance of a Day School in the Parish

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,936
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev LUCY CLARE WINKETT Cadeirydd 29 November 2023
THE UNITED CHARITIES IN THE PARISH OF ST JAMES'S WESTMINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
ST PANCRAS CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL CHARITY OF ARCHBISHOP TENISON
Derbyniwyd: Ar amser
ST JAMES'S PICCADILLY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, WESTMINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
PROJECT FOR SENIORS AND LIFELONG MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT PANCRAS THANET STREET TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PANCRAS, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Duncan Michael Philip Lamont Ymddiriedolwr 18 March 2018
ST PANCRAS CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DOROTHEA JOY HACKMAN Ymddiriedolwr 16 March 2012
PROJECT FOR SENIORS AND LIFELONG MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PANCRAS, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT PANCRAS THANET STREET TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CAMDEN CIVIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
EUSTON FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
ST PANCRAS CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH ANN DANBURY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.05k £437 £1.32k £11.23k £1.94k
Cyfanswm gwariant £1.00k £0 £250 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Pancras Parish Church
Euston Road
LONDON
NW1 2BA
Ffôn:
0203881461
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael