Hanes ariannol AFGHAN SUPPORT EDUCATION AND TRAINING
Rhif yr elusen: 1099711
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.90k | £181.86k | £244.93k | £73.75k | £71.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.93k | £194.12k | £216.49k | £125.60k | £76.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.