Ymddiriedolwyr EXMOOR SEARCH AND RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1098037

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eoin Angus Murray | Cadeirydd | 02 February 2023 |
|
|
||||
Christopher McDonald | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Gwnfor Jones | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Jean-Philippe Verplancke | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Alexandra Emma Hall | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Caroline Young | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
DERRICK REID | Ymddiriedolwr | 07 May 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.