Hanes ariannol WORTHING WOMEN'S AID

Rhif yr elusen: 1098726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £934.24k £996.62k £937.86k £951.78k £955.82k
Cyfanswm gwariant £775.61k £849.76k £840.45k £860.03k £886.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £92.05k £84.59k £103.97k £126.88k £123.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £294.80k £305.03k £237.65k £288.54k £228.37k
Incwm o roddion a chymynroddion £530.50k £665.70k £492.92k £420.76k £420.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £65.60k £37.27k £61.56k £40.94k £35.67k
Incwm - Weithgareddau elusennol £333.85k £291.24k £381.27k £484.94k £488.12k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.28k £2.41k £2.10k £5.14k £11.59k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £741.35k £821.47k £759.66k £800.94k £840.60k
Gwariant - Ar godi arian £34.25k £28.29k £80.79k £59.09k £45.63k
Gwariant - Llywodraethu £3.93k £1.70k £1.85k £2.64k £2.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0