Hanes ariannol ENERGY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1097899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.23m | £8.48m | £7.75m | £7.18m | £7.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.59m | £8.38m | £7.28m | £7.06m | £8.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.19k | £56.00k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £1.66m | £1.77m | £1.73m | £1.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £181.00k | £619.00k | £599.00k | £368.00k | £403.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.37m | £6.08m | £5.22m | £4.91m | £5.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £123.00k | £122.00k | £118.00k | £110.00k | £120.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £46.00k | £56.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.52m | £8.14m | £7.01m | £6.91m | £7.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.00k | £45.00k | £46.00k | £53.00k | £54.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £71.00k | £244.00k | £272.00k | £146.00k | £207.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.