ymddiriedolwyr ENERGY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1097899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliet Davenport OBE HonFEI | Cadeirydd | 10 July 2019 |
|
|
||||
Andrew Brown OBE FEI | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Michael Howie AMEI | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Lisa Jane Crewdson Rebora FEI | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Rt Hon Charles Hendry CBE HonFEI | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Greg Sean Jackson | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Simardeep Soor FEI | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Dr Robert Gross FEI | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Aleida Rios FEI | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Professor John Currie CEng FEI | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Andy Hadland | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
DR JOANNE WADE FEI | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
Emily Spearman | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.