ymddiriedolwyr TULSE HILL & DULWICH HOCKEY CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1102993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keziah Hannah Pearson | Ymddiriedolwr | 04 August 2024 |
|
|
||||||
FERGUS SAMUEL NEVE | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||||
Edward James Taylor Jones | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||||
Anna Robinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||||
Roman Seydoux | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
Clare Byrne | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||||
MR KEITH HOWICK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.