Hanes ariannol THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME (USA) IN ENGLAND

Rhif yr elusen: 1098673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.65m £3.62m £5.59m £8.08m £9.60m
Cyfanswm gwariant £5.95m £4.59m £6.82m £8.84m £9.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.58m £980.98k £795.11k £1.47m £2.20m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.00m £2.63m £4.74m £5.39m £5.65m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £74.97k £7.35k £56.01k £1.21m £1.75m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.95m £4.59m £6.82m £8.84m £9.02m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £56.04k £87.12k £65.45k £148.37k £279.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0