Hanes ariannol PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS OF DODLESTON SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1100062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.51k £71 £7.46k £5.89k £6.11k
Cyfanswm gwariant £2.59k £585 £3.63k £5.14k £6.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A