CPA TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are for the benefit of the public at large. To operate, organise and promote education and/or quality into all areas of quality and efficiency in medical laboratories. In addition to provide funding for pilot external quality assessment schemes which are designed to assure quality in medical laboratories.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
- 16 Rhagfyr 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.00k | £282.83k | £4.85k | £10.02k | £6.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.08k | £61.52k | £29.08k | £39.70k | £43.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 08 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 13 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 11 Awst 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 09 Medi 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 16 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 28 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 28 Rhagfyr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 MARCH 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 NOVEMBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE TO OPERATE, ORGANISE AND PROMOTE EDUCATION AND/OR TRAINING INTO ALL AREAS OF QUALITY AND EFFICIENCY IN MEDICAL LABORATORIES, WITH PARTICULAR REFERENCE TO PATHOLOGY LABORATORIES AND TO PROVIDE FUNDING FOR PILOT EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEMES WHICH ARE DESIGNED TO PROMOTE AND DEVELOP EFFICIENCY, QUALITY AND STANDARDS IN MEDICAL LABORATORIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window