ymddiriedolwyr CARE FOR UGANDA
Rhif yr elusen: 1099797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDY PILCHER | Cadeirydd | 08 June 2023 |
|
|
||||
Hayley Bowen | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Fiona Evans | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Kathryn Stewart | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Dan Evans | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Alison Page | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
NIKI OWEN | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
ANDY PUDDUCK | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
THERESA EMANUEL | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
||||
ROBERT OWEN | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
||||
Rev MARGARET ADAMS | Ymddiriedolwr | 02 May 2012 |
|
|
||||
MRS S PILCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.