XTREME DISABLED MOTORSPORTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dormant
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Awst 2003: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.75k | £20.06k | £9.97k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.60k | £31.55k | £19.96k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 02 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 6 JULY 2003.
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF PATIENTS SUFFERING FROM PARAPLEGIA, TETRAPLEGIA, AND OTHER DISEASES CAUSING UPPER AND LOWER LIMB DISABILITY. 2) THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF RECREATIONAL FACILITIES FOR SUCH PATIENTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window