THE PENSTHORPE CONSERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main activities of the Trust are to manage the wildfowl collection at Pensthorpe Natural Park in Fakenham, Norfolk, together with participation in various conservation projects locally and nationally. A large emphasis is placed on education to understand and appreciate wildlife, and to create awareness of wildlife and habitats.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £120,666 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JED JORDAN | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PAPWORTH | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
WILLIAM JORDAN MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEBORAH ANN JORDAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.65k | £230.68k | £290.72k | £291.96k | £298.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.10k | £231.73k | £253.87k | £297.43k | £289.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £120.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.81k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE CONSERVATION OF WILDLIFE AND WILDLIFE HABITATS IN GENERAL AND OF WILD FOWL HABITATS IN PARTICULAR WITH A VIEW TO INCREASING PUBLIC KNOWLEDGE AND AWARENESS THEREOF. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING, APPRECIATION AND ENJOYMENT OF WILDLIFE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PENSTHORPE CONSERVATION TRUST
PENSTHORPE ESTATE
FAKENHAM ROAD
PENSTHORPE
FAKENHAM
NORFOLK
- Ffôn:
- 01328851465
- E-bost:
- info@pensthorpe.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window