Hanes ariannol SURVIVORS OF BEREAVEMENT BY SUICIDE
Rhif yr elusen: 1098815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.16k | £359.83k | £284.14k | £484.43k | £499.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.67k | £232.73k | £238.40k | £293.88k | £418.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | £14.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £60.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.