ymddiriedolwyr PROJECT COLT
Rhif yr elusen: 1098268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Macaulay | Cadeirydd | 13 September 2021 |
|
|
||||
Kieran Gian Malko | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Lesley Josephine Maslen | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Jane Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Paul Bernard McMahon | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|||||
DANNY BARKER | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.