TIME FOR GOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Time for God aims to provide quality volunteering opportunities through which God changes lives. We have more than 50 years of experience working with young adults who serve full-time in placements across Great Britain on a variety of volunteering programmes. Time for God is a Christian volunteering and training organisation founded by the major Christian denominations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- De Corea
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Hwngari
- Ireland
- Norwy
- Rwsia
- Sbaen
- Slofacia
- Sweden
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- TIME FOR GOD TRAINING (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Twilley | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|
||||
Caroline Hutchings | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
John Lawrence Regan | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Ida Birungi | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|||||
Andrew Graham Johnston | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Rev Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
NICK GOULD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.17k | £163.34k | £195.52k | £214.83k | £274.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.13k | £186.43k | £172.06k | £164.48k | £229.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 APRIL 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND DEVELOP VOLUNTARY WORK AND VOLUNTEERING OPPORTUNITIES AND OTHER SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AND TO ADVANCE THE EDUCATION, CHRISTIAN FAITH AND DEVELOPMENT OF VOLUNTEERS AND OTHERS BY PROVIDING TRAINING, DEVELOPMENT, ADVICE, INFORMATION AND ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE UK,GERMANY,AUSTRIA,FRANCE,SPAIN,HUNGARY,SWEDEN,NETHERLANDS,BELGIUM,LUXEMBOURG, EIRE,NORWAY,DENMARK,GHANA,KENYA,UGANDA,ZIMBABWE,S.KOREA & AUSTRALIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
York Hub
Popes Head Court Offices
Peter Lane
YORK
YO1 8SU
- Ffôn:
- 01423536248
- E-bost:
- office@timeforgod.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window