OXFORD BUDDHA VIHARA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's activities are that of: 1. Providing accommodation for ordained Theravada and Mahayana monks and Buddhist scholars. 2. Holding monthly and occasional meditation retreats, and Sunday classes for children; 3. Holding religious activities to mark important days in the life of Buddha; 4. Providing funds to Buddhist Association in Serbia for monastery building project.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149071 BUDDHA METTA CAMBRIDGE
- 10 Medi 2003: Cofrestrwyd
- OXFORD BUDDHAVIHARA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DHAMMA SAMI DPhil | Cadeirydd |
|
|
|||||
Zin Nwe Lin | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Dr NiNiThet Than Hlaing | Ymddiriedolwr | 26 November 2017 |
|
|
||||
KHIN WARBER ACCA, CTA | Ymddiriedolwr | 08 November 2015 |
|
|
||||
VENERABLE PHRAMAHA SENA | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Dr Nang Hnin Nu Nu Kyi Cardiology | Ymddiriedolwr | 16 November 2013 |
|
|
||||
Dr SAI TIN MAUNG MBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAANG FLORIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PANNYA WAMSA PhD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KYAW THINN MBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.56k | £79.64k | £64.67k | £130.88k | £299.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.30k | £121.84k | £90.45k | £126.80k | £112.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Chwefror 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Chwefror 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 2003 AS AMENDED 25 AUGUST 2003
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THERAVADA BUDDHISM, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION, MAINTENANCE AND SUPPORT OF AN ESTABLISHMENT AS A RESIDENTIAL CENTRE FOR BHIKKHUS (MONKS) AND SUCH OTHER PERSONS; 2 TO PROMOTE AND FURTHER THE TEACHING OF BUDDHIST THOUGHT; AND 3 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE VIHARA SHALL DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OXFORD BUDDHA VIHARA
NOS 356-358 ABINGDON ROAD
OXFORD
OX1 4TQ
- Ffôn:
- 01865791591
- E-bost:
- Info@oxfordbuddhavihara.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window