Ymddiriedolwyr CHESTER MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1099094

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Elizabeth Lea | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|||||
John Richard Ferrari | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Susan Jane RUSSELL | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Joseph Jonathan Penn | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Penelope Fay Clarke | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET TAYLOR | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|||||
MICHAEL CLARKE | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|
||||
DR EDMUND BERKELEY RANBY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.