STUDENTS FOR KIDS INTERNATIONAL PROJECTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to develop and maintain sustainable, community-based projects aimed at improving the health, education and welfare of vulnerable children and to develop globally and culturally aware students who can advocate for local and international health progress as future healthcare professionals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- S.K.I.P. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Eleanor Morris | Cadeirydd | 23 August 2021 |
|
|
||||
Dr Amelia Ram | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Aaron Mohammed Kazi | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Priscilla Koinange | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Dr Jacob McSweeney | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Umme Alam | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Nia Dimond | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.67k | £17.41k | £6.27k | £1.67k | £1.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.18k | £14.66k | £6.59k | £2.74k | £1.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/05/2003 AS AMENDED ON 22/09/2003 AS AMENDED ON 16/11/2008 AS AMENDED ON 01/09/2013 AS AMENDED ON 14 NOV 2015 as amended on 10 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
A) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; C) THE ADVANCEMENT OF HEALTH; D) THE ADVANCEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT; E) THE PROVISION OF RECREATIONAL ACTIVITIES OR THE ORGANISATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES OR ACTIVITIES ARE PRIMARILY INTENDED; F) THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Brayford Square
London
London
E1 0SG
- Ffôn:
- 07495287059
- E-bost:
- trustees@skipkids.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window