HANNAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sponsorship and raising funds to enable children in the Khenifra area attend school. raising funds to build school in El Borj village. relief of poverty in El Borj and Assaka villages Khenifra and Morocco.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Moroco
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- FAITH SCHOOL - EL BORJ (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD NAATIT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keira Radice | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Oscar Daniel Amenos | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
MRS HANNAH NAATIT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIFFORD UGOCHUKWU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.84k | £19.00k | £17.00k | £24.78k | £20.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.41k | £19.75k | £16.00k | £15.56k | £22.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 JUNE 2003 AS AMENDED BU SUPPLEMENTAL DEED DATED 18 NOVEMBER 2003 AS AMENDED 3 MARCH 2007 AS AMENDED BY DEED DATED 05 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING AND PLAYGROUPS; NURSERIES; SCHOOLS OR ADULT EDUCATION FACILITIES IN EL BORJ, MOROCCO; ENGLAND & WALES AND EUROPE. (2) THE RELIEF OF POVERTY BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT INCLUDING BY MEANS OF PROVIDING FOOD AND CLOTHING TO THOSE IN NEED IN EL BORJ, MOROCCO; ENGLAND AND WALES AND EUROPE AND GIVING ADVISORY SERVICES TO THOSE IN NEED IN THE AFORESAID PLACES.
Maes buddion
EL BORJ, MOROCCO, BUCKINGHAMSHIRE, EUROPE AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 RHODES PLACE
OLDBROOK
MILTON KEYNES
MK6 2LU
- Ffôn:
- 01908200622
- E-bost:
- hannanschool@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window