MINISTRY OF EMPOWERMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Empowering women and families to be holistically well; socially, emotionally, mentally, physically, and spiritually regardless of faith and background. Use of activities: that provides personal development, build confidence, skills, and abilities to raise aspirations, access opportunities, develop better Life Choices, and promote community cohesion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brent
- Bromley
- Croydon
- Dudley
- Lambeth
- Lewisham
- Merton
- Milton Keynes
- Sutton
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- WOMEN'S MINISTRY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOROTHY JOHNSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lola Adeyi | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Caroline Thomas-Asante | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Sharon Bailey | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Rev ALTHEA SMITH | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
Faith Thomas | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
Charlene Nelson | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
Lurline Deslandes | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|
||||
NATALIE RIGG | Ymddiriedolwr | 07 January 2010 |
|
|
||||
ANGELICA DALRYMPLE-MCCALLUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLORIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.90k | £14.18k | £19.55k | £25.96k | £19.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.00k | £13.71k | £11.80k | £16.92k | £26.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2022 | 359 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2022 | 359 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 NOVEMBER 2001 AS AMENDED 21 SEPTEMBER 2003 as amended on 05 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH ACTIVITIES OF THE MINISTRY EMPOWERMENT (WOMEN'S MINISTRY) BY ENCOURAGING WOMEN TO LIVE A GOOD CHRIST - LIKE LIFE BY TEACHING THE PRINCIPLES LAID DOWN IN THE BIBLE BY OUR LORD JESUS CHRIST
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINISTRY OF EMPOWERMENT
Lighthouse Centre
24-26 Salop Street
Dudley
West Midlands
DY1 3AT
- Ffôn:
- 07378744281
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window