THE FRIENDS OF HILBRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conservation work such as control of invasive species, painting and repairs to walls and fences, litter picking, Open Days with Seal Watching for the public when refreshments are sold, a Mobile Information Unit, a Quarterly Newsletter for members and a website. Raising funds for conservation and community use of Hilbre from local, regional, national and European sources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Wirral
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 701518 HOYLAKE HISTORICAL SOCIETY
- 19 Mai 2004: Cofrestrwyd
- FOH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Oates | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Vanessa Singh | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Julie Forshaw | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Susan Mary McMillan | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|||||
Tony Lamberton | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
David John Gregson | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
ANDY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
BARBARA FLORENCE BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE MARGARET LONGWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.07k | £1.37k | £4.10k | £2.59k | £5.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05k | £759 | £720 | £1.68k | £2.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JUNE 2001 AS AMENDED ON 28 MAY 2003 AND 11 SEPTEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF HILBRE ISLAND LOCAL NATURE RESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF FUNDS, VOLUNTEER HELP, EDUCATIONAL FACILITIES AND OTHER RELATED CHARITABLE GOODS AND SERVICES (II) TO OFFER PRACTICAL HELP UNDER THE GUIDANCE OF THE APPROPRIATE OFFICER OF THE LOCAL AUTHORITY
Maes buddion
HILBRE ISLAND LOCAL NATURE RESERVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Oaklea Road
Irby
WIRRAL
CH61 3US
- Ffôn:
- 0151 648 7115
- E-bost:
- Infohilbreisland@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window