Hanes ariannol YOUNG ENTERPRISE EAST OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1098610
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £676.05k £982.85k £876.86k £817.02k £691.43k
Cyfanswm gwariant £802.56k £944.50k £1.04m £888.49k £703.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £672.54k £579.59k £512.89k £438.26k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £285.18k £272.16k £297.78k £253.02k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £25.13k £25.11k £6.36k £150
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £930.60k £1.02m £862.88k £676.91k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £7.56k £5.12k £7.07k £4.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0