THE MARIA NOBREGA CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal aims of the Charity are to provide education and employment through the restoration and preservation of architectural and cultural heritage. The Charity Commission has approved an extension of The Charity's activities to enable it to operate world-wide. The requisite Deed of Amendment has been signed by The Board of Trustees and submitted to The Commission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Brasil
- Libia
- Rwmania
- Unol Daleithiau
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 19 Medi 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIH ARCHDUKE ANDREAS SALVADOR HAPSBURG- | Cadeirydd |
|
|
|||||
Geraldo De Souza Paes De Andrade | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Pietro Laureano | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
FRANCESCO BANDARIN | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
ANNAMARIA BIAGINI CAZZANIGA | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
GIUSEPPE BIAGINI | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
ANNE-LOUISE REILLY-AKERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBIN AKERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
KATHERINE K DIMANCESCU | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
DAN P DIMANCESCU | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
MRS MARIA ELIZABETH TSAKIROGLOU | Ymddiriedolwr | 01 June 2003 |
|
|
||||
WILLIAM LOUIS CHARLES OULLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD MALCOLM DAVID STRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR PETER WILLIAM HEAP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ROBERT ADAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARGARET DOUGLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.62k | £9.22k | £13.46k | £12.01k | £20.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.12k | £9.20k | £13.46k | £12.18k | £20.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 MARCH 2003 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 29 AUGUST 2003 AND 17 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE THAT MAY EXIST IN AND AROUND OLINDA, BRAZIL AND ELSEWHERE IN THE WORLD,IN BUILDINGS OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST. 2. TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING APPRENTICE TRAINING SCHEMES FOR STONEMASONS, CARPENTERS, BLACKSMITHS, ELECTRICIANS, PLUMBERS, GILDERS AND THE TOURISM INDUSTRY. 3. TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF THE PEOPLE OF OLINDA BRAZIL AND ELSEWHERE IN THE WORLD, BY THE PROVISION OF HEALTH CARE PROGRAMMES AND CLINICS. 4. TO PROMOTE AND PROTECT THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT.
Maes buddion
OLINDA, BRAZIL, AND ELSEWHERE IN THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 13
Empire House
Thurloe Place
LONDON
SW7 2RU
- Ffôn:
- 07738707375
- E-bost:
- col.carrington@btopenworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window