QUEEN MARY'S SCHOOL (BALDERSBY) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the School is the delivery of education to pupils ranging from 2 - 16 years of age. We also run a number of summer school activities and the school is open at other times for use by the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£6,996,330
Roddion a chymynroddion | £2.30m | |
Weithgareddau elusennol | £4.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £96.70k | |
Arall | £97.17k |
Cyfanswm gwariant:
£4,700,007
Codi arian | £108.90k | |
Weithgareddau elusennol | £4.59m | |
Arall | £0 |
-£61,334 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £108.90k | |
Gwariant elusennol | £4.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.30m |
Pobl

90 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Morgan | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Jennifer Wood | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Phil Cramp | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Alice Coates | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Cristin Attey | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Luke France | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
James Mark Gawthorpe | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||
Rev Susanne Jukes | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Nevil John Pearce | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Thomas Edward Fielden | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Edward David Theakston | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.58m | £3.34m | £3.66m | £4.32m | £7.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.71m | £3.74m | £3.77m | £4.44m | £4.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.57k | £20.89k | £59.45k | £64.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.61k | £64.63k | £54 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.51k | £102.80k | £65.87k | £54 | £2.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.06k | £0 | £31.28k | £127.60k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.23m | £2.98m | £3.23m | £3.59m | £4.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.24k | £5.60k | £40.83k | £91.64k | £96.70k | |
|
Incwm - Arall | £261.40k | £249.48k | £284.22k | £505.37k | £97.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.24m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.65m | £3.70m | £3.74m | £4.40m | £4.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.76k | £41.33k | £32.12k | £40.37k | £108.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.00k | £81.58k | £59.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £44 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.55k | £25.71k | £14.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.11m | £3.62m | £3.53m | £3.61m | £3.58m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.12m | £1.19m | £3.05m | £3.37m | £3.31m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.73m | £3.90m | £2.57m | £1.90m | £4.43m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.67m | £1.74m | £1.95m | £1.98m | £2.19m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mawrth 2022 | 635 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mawrth 2022 | 635 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2009 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND EXTEND EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPALS WHICH GOVERN THE CHARITY CALLED THE WOODWARD CORPORATION ("THE CORPORATION") WITHIN THE DIOCESE OF RIPON AND LEEDS BY CARRYING ON THE SCHOOL KNOWN AS QUEEN MARY'S (BALDERSBY) LTD AND ANY PREPARATORY SCHOOL OR SCHOOLS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE RIPON AND YORK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEEN MARYS SCHOOL
BALDERSBY PARK
TOPCLIFFE
THIRSK
YO7 3BZ
- Ffôn:
- 01845575002
- E-bost:
- P.NORMANTON@QUEENMARYS.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window