CHARNOCK OUT OF SCHOOL CLUBS (CHOCS)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide before and after school care for children at Charnock Hall Primary School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- 22 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.36k | £24.55k | £24.96k | £28.24k | £6.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.78k | £19.37k | £21.13k | £26.00k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 FEBRUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS 3.2 TO ADVANCE THE EMPLOYMENT, EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS INVOLVED IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, CHARNOCK, SHEFFIELD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window