THE OXFORD SYMPOSIUM ON FOOD AND COOKERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising an annual two day conference at an Oxford college to present and discuss papers on food and cookery. The event is open to anyone with an interest in the broad spectrum of food studies. The papers given at the event are published. More details are available from the website.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Warren Shepro | Cadeirydd | 18 December 2023 |
|
|
||||
Voltaire Cang | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Cameron Stauch | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Jane Levi | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Priya Mani | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Kenneth Bruce Albala | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
David Henry Matchett | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Naomi Hilary Duguid | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Jake Tilson | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Harold James McGee | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Dr Scott Alves Barton | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Dr Elaine Mahon | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Professor Mark Bradford McWilliams | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Carolyn Elizabeth Steel | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.08k | £50.09k | £52.16k | £93.43k | £104.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.85k | £50.03k | £62.90k | £75.53k | £98.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ALL ASPECTS OF FOOD AND COOKING AND THE PROMOTION OF RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THOSE SUBJECTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ("THE OBJECTS"). IN THE CONTEXT OF THE TRUST AND ITS OBJECTS THE WORDS FOOD AND COOKING ARE TO BE UNDERSTOOD AND INTERPRETED IN THE WIDEST SENSE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 21
Wargrave House
Navarre Street
LONDON
E2 7JH
- Ffôn:
- 079 5777 6215
- E-bost:
- info@oxfordsymposium.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window