Hanes ariannol AMBER VALLEY COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1102412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £663.65k | £765.14k | £909.35k | £910.21k | £939.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £703.01k | £730.73k | £794.29k | £896.11k | £954.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.99k | N/A | £199.26k | £222.79k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.79k | £105.55k | £115.92k | £17.03k | £339.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.59k | £0 | £28.33k | £0 | £5.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.79k | £19.61k | £5.22k | £13.06k | £15.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £620.52k | £645.22k | £721.49k | £783.69k | £917.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £495 | £431 | £81 | £33 | £417 | |
|
Incwm - Arall | £14.25k | £99.88k | £154.22k | £113.43k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.01k | £730.73k | £794.29k | £896.11k | £954.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.76k | £8.00k | £5.52k | £5.20k | £6.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.