FRIENDS OF NAZARETH HOUSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As the Friends of Nazareth House we raise money to support Nazareth House and the residents. We have held concerts , silent auctions and an annual fete to raise funds which are spent on outings and entertainment for the residents. We have also spent money on equipment for the use of the residents eg. wheelchairs and special equipment. Donations are received and applied for the above purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 November 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 08/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.59k | £2.53k | £6.00k | £2.89k | £498 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.08k | £3.26k | £9.86k | £440 | £536 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Tachwedd 2019 | 06 Hydref 2020 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Tachwedd 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | 12 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2018 | 12 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2017 | 05 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 2003 AS AMENDED 26 JANUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF AGED, SICK, OR INFIRM RESIDENTS OF NAZARETH HOUSE RESIDENTIAL CARE HOME, CHELTENHAM AND, IN PARTICULAR, BY ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND LEISURE-TIME ACTIVITIES; AND TO OTHERWISE ASSIST THE CHARITABLE WORK OF THE HOME, THEREBY IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID RESIDENTS
Maes buddion
CHELTENHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window