ymddiriedolwyr THE PRAYER BOOK SOCIETY
Rhif yr elusen: 1099295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADLEY FRANCIS SMITH | Cadeirydd | 26 September 2020 |
|
|||||||
Rev Theresa Helena Nancy Kuin Lawton | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|||||||
Rev Rebecca Jane Swyer | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|||||||
Rev Adam Gaunt | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|||||||
Christopher Hancock | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|
||||||
Fiona Rosen | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|||||||
Jonathan David Riding | Ymddiriedolwr | 16 August 2019 |
|
|
||||||
Iain Richard Johnson Milne | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||||
The Revd Dr Daniel Robert Newman | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||||
Rev Stephen Edmonds | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|||||||
PAUL MEITNER | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.