Ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE SEFTON

Rhif yr elusen: 1100450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GRAHAM HIGNETT Cadeirydd
Dim ar gofnod
Erin Harvey Ymddiriedolwr 10 April 2025
Dim ar gofnod
Daniel Donald Kilroy Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Valerie Roberts Ymddiriedolwr 08 May 2021
Dim ar gofnod
Linda Heap Ymddiriedolwr 26 March 2020
Dim ar gofnod
Bernard Culshaw Ymddiriedolwr 06 March 2014
Dim ar gofnod
ALISON MOIRA GIBBON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod