PEOPLE, LANDSCAPE & CULTURAL ENVIRONMENT, EDUCATION AND RESEARCH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carrying out research projects. Organising conferences, fieldtrips and other events for the general public. Publishing books and leaflets relevant to the charity's objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Caerefrog
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Dinas Wakefield
- Doncaster
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Kirklees
- Rotherham
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jane Lee | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Angela Clark | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Dr Benjamin Wood Garlick | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Nancy Stedman | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
COLIN SPEAKMAN | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|||||
Dr GEORGE SHEERAN | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Philip Niall Mander | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.01k | £5.45k | £7.17k | £5.72k | £5.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.89k | £5.47k | £7.45k | £4.51k | £4.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 27 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE PEOPLE, LANDSCAPE AND CULTURAL ENVIRONMENT OF YORKSHIRE AND ELSEWHERE AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PEOPLE AND THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF YORKSHIRE AND ELSEWHERE.
Maes buddion
YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PLACE OFFICE
York St. John University
Lord Mayors Walk
YORK
YO31 7EX
- Ffôn:
- 01904766291
- E-bost:
- place@yorksj.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window