ST LUKE'S PRE SCHOOL NURSERY LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide day care for children aged 1 to 11 from the local community including breakfast club, nursery, afterschool care and holiday clubs. Transport to and from the local primary school is provided by mini-bus.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £45,521 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1136795 ST LUKES CHURCH, LODGE MOOR
- 02 Medi 2003: Cofrestrwyd
- 05 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.40k | £134.77k | £143.00k | £140.51k | £82.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.02k | £138.90k | £137.78k | £134.01k | £114.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £68.96k | £45.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/07/2003 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/07/2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING THE SPIRITUAL DEVELOPMENT) OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE AND (OUTSIDE SCHOOL HOURS) OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE AND THE PROVISION OF RECREATION FOR SUCH CHILDREN IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE BY PROVIDING FOR CHILDREN OF ALL FAITHS AND NONE, WITHOUT DISCRIMINATION, A SAFE AND SATISFYING PRE-SCHOOL AND OUT OF SCHOOL EXPERIENCE WITH A CHRISTIAN ENVIRONMENT WHERE CHRISTIAN BELIEFS AND VALUES ARE PROMOTED AND UPHELD. THIS WILL BE IN ACCORDANCE WITH THE MISSION OF ST LUKE’S CHURCH, LODGE MOOR WHICH SEEKS TO PROVIDE SERVICES TO THE COMMUNITY AND TO PROMOTE CHRISTIANITY WITHIN IT. INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE LODGE MOOR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window