ymddiriedolwyr CASTEL FROMA NEURO CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1100965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Kate Seeley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Wilson | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|||||
Dr DAVID EDWARD STABLEFORTH | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
DAVID LEIGH-HUNT | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|||||
Lesley Mary Holiday | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
JOHN EVISON | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
GRAHAM MURRELL | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN NICKLIN | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.