Hanes ariannol THE RAINBOW FOUNDATION, WREXHAM
Rhif yr elusen: 1100479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.29k | £366.09k | £558.12k | £802.57k | £985.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.91k | £333.57k | £519.28k | £829.09k | £933.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £154.17k | £208.77k | £327.10k | £608.91k | £768.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.44k | £40.55k | £23.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £108.83k | £40.17k | £126.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £2.32k | £1.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £449.30k | £760.07k | £856.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £10 | £71 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £519.28k | £825.65k | £932.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £3.44k | £261 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £390 | £4.00k | £4.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.