Hanes ariannol MID DEVON MOBILITY
Rhif yr elusen: 1099477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (100 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £334.41k | £395.29k | £410.39k | £423.76k | £677.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £320.86k | £351.51k | £340.71k | £423.86k | £683.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.20k | £91.69k | £93.93k | N/A | £112.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.18k | £51.06k | £54.46k | N/A | £399.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £43.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £234.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £399.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £450 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £373.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £185.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £123.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.